重庆中联科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡涛 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 5252万 | 2024-01-22 |
黄天泉 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 大专 | 男 | 62 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 903.5万 | 2024-01-22 |
陈远均 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 338.8万 | 2024-01-22 |
周昌勤 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 564.7万 | 2024-01-22 |
周韬 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 338.8万 | 2024-01-22 |
向振华 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2024-01-22至2027-01-21 | - | 51.99万 | 2024-01-22 |
范俊 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 225.9万 | 2024-01-22 |
邓春 | 职工监事 | 大专 | 女 | 53 | 2024-01-22至2027-01-21 | - | 112.9万 | 2024-01-05 |
傅航 | 副总经理 | 大专 | 男 | 47 | 2020-10-19至2027-01-21 | - | 225.9万 | 2024-01-22 |
评论