北京世纪金政信息技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王云飞 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | 124.9万 | 2021-11-23 |
张宝义 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | 110万 | 2021-11-23 |
袁巍峰 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-11-23至2024-11-22 | - | - | 2021-11-23 |
邹海龙 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2018-11-23至2024-11-22 | - | - | 2021-11-23 |
于淼 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2018-11-23至2024-11-22 | - | - | 2021-11-23 |
武晓宇 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | 40万 | 2021-11-23 |
黄李慧 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | - | 2021-11-08 |
孟威 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | - | 2021-11-08 |
耿靖升 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | - | 2021-11-23 |
郑岩 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 52 | 2015-04-30至2024-11-22 | - | - | 2021-11-23 |
评论