武汉联动设计股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄万良 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2013-01-13至2025-03-02 | - | 3394万 | 2022-03-08 |
黄逸骅 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 34 | 2018-09-17至2025-03-02 | - | - | 2022-03-08 |
陈春瑶 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2019-02-18至2025-03-02 | - | - | 2022-03-08 |
黄齐白 | 董事,副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 34 | 2016-01-12至2025-03-02 | - | - | 2022-03-08 |
刘杰 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2013-01-13至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
许赛丽 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 45 | 2016-01-12至2025-03-02 | - | - | 2022-03-08 |
徐奎 | 监事 | 硕士 | 男 | 37 | 2022-03-03至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
雷振华 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2016-01-12至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
李院兵 | 职工监事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-03-03至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
吴士标 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2017-04-05至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
杨帆 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2022-03-07至2025-03-02 | - | - | 2022-03-08 |
评论
武汉禾筑设计股份有限公司
武汉禾筑设计股份有限公司(曾用名:武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司),成立于2007年,位于湖北省武汉市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本500万人民币,超过了85%的湖北省同行,实缴资
武汉禾筑设计股份有限公司
0
武汉设计工程学院
历史沿革学校成立于2004年,历经湖北美术学院艺术设计学院和华中农业大学楚天学院两个发展阶段,2015年经教育部批准更名为武汉设计工程学院,2016年获批参照独立设置的本科艺术院校进行招生,已发展成一所艺术学、工学、文学、经济学、管理学、农学、理学等多学科协调融合发展的全日制普通本科高校。学校下设成龙影视传媒学院、环境设计学院、时尚设计学院、公共
武汉设计工程学院
0
联动
北京联动天翼科技股份有限公司是一家全球知名的新能源电池系统服务商和解决方案提供商,公司坐落于北京中关村环保科技园,是国家高新技术企业及中关村高新技术企业。自2009年12月创建之始,公司始终秉承“新能
联动
0
安庆联动属具股份有限公司
工程机械属具及工程机械零部件研发、制造、销售、修理、技术咨询服务;自营或代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
安庆联动属具股份有限公司
0