广州诚琛投资股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈建云 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 69 | 2016-03-12至今 | - | - | 2020-01-15 |
丁浩宇 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2017-08-31至今 | - | - | 2019-03-12 |
CHENCHEN | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2016-03-12至今 | - | - | 2019-03-12 |
殷艺其 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2016-03-12至今 | - | - | 2019-03-08 |
殷辉权 | 董事 | 高中 | 男 | 72 | 2016-03-12至今 | 0.00 | - | 2019-03-08 |
何捷 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 38 | 2018-02-26至今 | - | - | 2019-03-12 |
李家盼 | 监事 | 大专 | 女 | 33 | 2018-02-14至今 | - | - | 2019-03-08 |
陈雪玲 | 职工监事 | 大专 | 女 | 31 | 2018-09-17至今 | - | - | 2019-02-20 |
梁维红 | 财务总监 | - | - | - | 2017-11-28至今 | - | - | 2019-03-12 |
评论
广州诚琛投资股份有限公司
广州诚琛投资股份有限公司(曾用名:广州诚琛投资咨询有限公司),成立于2001年,位于广东省广州市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本1050万人民币,超过了94%的广东省同行,实缴资本10
广州诚琛投资股份有限公司
0
广州民营投资股份有限公司
统一社会信用代码91440101MA59HYX26H法定代表人张超民注册资本60000万人民币元成立日期2017-01-13企业类型其他股份有限公司(非上市)登记状态存续工商注册号4401010004
广州民营投资股份有限公司
0
烟台中诚投资股份有限公司
统一社会信用代码91370600267171212L法定代表人王剑波注册资本52800万人民币成立日期1994-06-18企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)登记状态存续工商注册号3700
烟台中诚投资股份有限公司
0
广州育琛网络科技有限公司
软件开发;玩具设计服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;软件服务;商品批发贸易(许可审批类商品
广州育琛网络科技有限公司
0
广州新仕诚企业发展股份有限公司
商品批发贸易(许可审批类商品除外);酒店管理;会议及展览服务;时装设计服务;场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);物业管理;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术
广州新仕诚企业发展股份有限公司
0
上海海琛投资管理有限公司
投资管理(除股权投资和股权投资管理),投资咨询、商务咨询(以上均除经纪),箱包皮具用品、体育用品、办公用品、礼品、电子产品、日用百货、一类医疗器械、汽车配件的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务
上海海琛投资管理有限公司
0
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(曾用名:广州东凌国际投资股份有限公司),成立于1998年,位于广东省广州市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本92913.8953万人民币,
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
0