翰林汇信息产业股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖骞 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-09-19至2024-11-24 | - | - | 2023-09-21 |
杨连起 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2012-10-01至2024-11-24 | - | 1597万 | 2021-11-25 |
贺显武 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2012-10-01至2024-11-24 | - | 297万 | 2021-11-25 |
净春梅 | 董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2024-04-02至2024-11-24 | - | - | 2024-04-02 |
吴岚 | 董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2023-04-21至2024-11-24 | - | - | 2023-04-24 |
毛天祥 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 44 | 2019-07-12至2026-09-18 | - | - | 2023-09-21 |
李琦 | 监事 | 博士 | 女 | 51 | 2023-09-19至2026-09-18 | - | - | 2023-09-21 |
封晔 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2019-06-10至2026-09-18 | - | 222.8万 | 2023-09-21 |
蔡建明 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-08-07至2024-11-24 | - | 587.8万 | 2021-11-25 |
高戈 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-08-07至2024-11-24 | - | 592万 | 2021-11-25 |
吴疆 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-08-16至2024-11-24 | - | - | 2023-08-18 |
评论
翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司(曾用名:翰林汇信息产业有限公司),成立于1999年,惠州市国有资本投资集团成员,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本41168万人民币,超过
翰林汇信息产业股份有限公司
0
翰林汇信息产业股份有限公司
公司简介
翰林汇信息产业股份有限公司成立于1999年4月28日,是TCL集团股份有限公司控股子公司。总部位于北京。以分销为中心,以“销售+服务”为核心能力的线上线下销售服务平台,是一家以笔记本电脑分销为主的IT产品销售服务商。
经营品牌主要有:ThinkPad、联想、戴尔、华硕、三星、微软、
翰林汇信息产业股份有限公司
0
翰林汇
翰林汇信息产业股份有限公司是TCL科技集团(股票代码:000100)控股子公司。2015年挂牌新三板,证券代码为835281。翰林汇公司凭借多年打造的“高效、低成本的增值整合服务能力”和遍布全国的销售
翰林汇
0