贵州安达科技能源股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建波 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2013-12-18至2026-01-29 | 128.4万 | 3944万 | 2023-01-31 |
刘家成 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 28 | 2023-12-27至2026-01-29 | 1.930万 | - | 2023-12-27 |
殷雪灵 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2022-08-22至2026-01-29 | 5.000万 | - | 2023-01-31 |
李忠 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 56 | 2013-12-18至2026-01-29 | 86.39万 | 1651万 | 2023-01-31 |
罗寻 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2016-06-08至2026-01-29 | 61.00万 | 21.38万 | 2023-01-31 |
廖信理 | 独立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2019-04-15至2026-01-29 | 5.000万 | - | 2023-01-31 |
曹斌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-01-10至2026-01-29 | 5.000万 | - | 2023-01-31 |
袁飏 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-04-15至2026-01-29 | 0.00 | 3.765万 | 2023-01-31 |
季勇 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-08-22至2026-01-29 | 109.3万 | 23.08万 | 2023-01-31 |
肖勇寿 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 52 | 2020-01-10至2026-01-29 | 19.20万 | 4.95万 | 2023-01-31 |
陈思锜 | 监事 | 硕士 | 男 | 28 | 2022-08-22至2026-01-29 | 16.96万 | - | 2023-01-31 |
尹习畅 | 监事 | 本科 | 男 | 33 | 2020-01-10至2026-01-29 | 35.29万 | - | 2023-01-31 |
申小林 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 48 | 2019-03-29至2026-01-29 | 61.56万 | - | 2023-01-31 |
李建国 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2013-12-18至2026-01-29 | 90.08万 | 88万 | 2023-01-31 |
评论