成都普瑞眼科医院股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐旭阳 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-01-01至2025-10-09 | 63.90万 | 1010万 | 2022-10-10 |
孙强 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 43 | 2022-10-10至2025-10-09 | 89.25万 | - | 2022-10-10 |
汤华东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-10-10至2025-10-09 | 6.000万 | - | 2022-10-10 |
邹欢 | 独立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2024-05-23至2025-10-09 | - | - | 2024-05-23 |
熊小聪 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-01-01至2025-10-09 | 0.00 | - | 2022-10-10 |
陈鹏辉 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-09-20至2025-10-09 | 6.000万 | - | 2022-10-10 |
曹长梁 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-10-10至2025-10-09 | 158.4万 | - | 2022-10-10 |
雷德芳 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 56 | 2019-01-01至2025-10-09 | 80.06万 | - | 2022-10-10 |
胡全芳 | 监事 | 大专 | 女 | 61 | 2022-10-10至2025-10-09 | 54.06万 | - | 2022-10-10 |
南迪 | 监事 | 本科 | 女 | 36 | 2022-10-10至2025-10-09 | 28.60万 | - | 2022-10-10 |
杨国平 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-01-01至2025-10-09 | 89.89万 | - | 2022-10-10 |
刘中香 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-10-10至2025-10-09 | 95.27万 | - | 2022-10-10 |
金亮 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-01-01至2025-10-09 | 100.1万 | - | 2022-10-10 |
评论