智林信息技术股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈玉 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-08-10至2026-08-10 | - | 379.9万 | 2023-08-11 |
张永伟 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-08-10至2026-08-10 | - | 70万 | 2023-08-11 |
赵蕊 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 女 | 48 | 2017-08-11至2026-08-10 | - | 377万 | 2023-08-11 |
王曙红 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-03-31至2026-08-10 | - | - | 2023-08-11 |
刘彦隆 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-08-11至2026-08-10 | 0.00 | 300万 | 2023-08-11 |
郝思飞 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2017-08-11至2026-08-10 | - | 42万 | 2023-08-11 |
张翠红 | 监事 | 本科 | 女 | 48 | 2017-08-11至2026-08-10 | - | 80万 | 2023-08-11 |
马根 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-03-15至2026-08-10 | - | 3700 | 2023-07-26 |
李炎钧 | 总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2020-08-10至2026-08-10 | - | 50万 | 2023-08-11 |
高海宏 | 副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2017-08-11至2026-08-10 | - | 110万 | 2023-08-11 |
安志峰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2023-08-11至2026-08-10 | - | - | 2023-08-11 |
晋苗青 | 副总经理 | 本科 | 女 | 46 | 2017-08-11至2026-08-10 | - | 80万 | 2023-08-11 |
孙彦杰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2020-08-10至2026-08-10 | - | 5万 | 2023-08-11 |
李帅玲 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 30 | 2022-03-15至2026-08-10 | - | 20万 | 2023-08-11 |
评论
太原智林信息技术股份有限公司
许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;人工智能应用软件开发;
太原智林信息技术股份有限公司
0
嘉智联信息技术股份有限公司
信息技术咨询服务;软件开发;办公用机械制造;办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、零售;其他办公设备维修;租赁和商务服务;会展会议服务。(
嘉智联信息技术股份有限公司
0
深圳智盛信息技术股份有限公司
深圳智盛信息技术股份有限公司(曾用名:深圳市智盛信息技术有限公司),成立于2001年,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本3174.9998万人民币,超过了98%
深圳智盛信息技术股份有限公司
0