山东华煜盛园农业发展股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁华 | 董事长,董事 | 大专 | 女 | 56 | 2014-05-06至今 | - | 2039万 | 2021-06-01 |
王岱波 | 董事 | 中专 | 男 | 53 | 2017-06-08至今 | - | - | 2017-06-09 |
银丽辉 | 董事 | 大专 | 女 | 53 | 2014-05-06至今 | - | 7.5万 | 2017-06-09 |
崔红 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 56 | 2014-05-06至今 | - | - | 2017-06-09 |
劳延伟 | 董事 | 中专 | 女 | 55 | 2017-06-09至今 | - | - | 2017-06-09 |
崔利 | 监事会主席 | - | 男 | 60 | 2014-05-06至今 | - | 230万 | 2017-06-09 |
光标峰 | 监事 | 高中 | 男 | 42 | 2015-05-29至今 | - | - | 2017-06-09 |
赵勇 | 职工监事 | 高中 | 男 | 54 | 2017-06-09至今 | - | - | 2017-06-09 |
评论