湖北广济药业股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阮澍 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-04-22至今 | 55.32万 | 30万 | 2021-04-23 |
刘波 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-04-22至今 | 0.00 | - | 2021-04-23 |
洪葵 | 独立董事 | 博士 | 女 | 58 | 2021-04-22至今 | 7.140万 | - | 2021-04-23 |
梅建明 | 独立董事 | - | 男 | 52 | 2021-04-22至今 | 7.140万 | - | 2021-04-23 |
李青原 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2021-04-22至今 | 7.140万 | - | 2021-04-23 |
郑彬 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 35 | 2021-04-22至今 | 47.54万 | 22万 | 2021-12-08 |
郭韶智 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2018-01-24至今 | 49.22万 | 24.52万 | 2021-12-08 |
胡明峰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2016-10-10至今 | 52.50万 | 22万 | 2024-01-27 |
赵海涛 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-06-29至今 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
孙茂万 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-05-06至今 | 45.30万 | - | 2022-05-07 |
蒋涛 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2018-01-24至今 | 0.00 | - | 2021-04-23 |
张莎莎 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2022-04-18至今 | 8.400万 | - | 2022-04-19 |
熊毅 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-01-26至今 | - | - | 2024-01-27 |
卢子龙 | 总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2024-04-12至今 | - | - | 2024-04-13 |
方智 | 副总经理,总工程师 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-01-26至今 | - | - | 2024-01-27 |
王欣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2011-11-10至今 | 46.18万 | 24万 | 2021-12-08 |
阮忠义 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2022-05-06至今 | 48.90万 | 23.12万 | 2022-05-07 |
卢正东 | 副总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2015-01-06至今 | 52.20万 | 24万 | 2021-12-08 |
评论