唐山恒隆港务股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周革 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2016-09-19至今 | - | 1422万 | 2023-03-09 |
郑贺山 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 59 | 2016-09-19至今 | - | 10万 | 2020-08-21 |
曹怡民 | 董事 | 高中 | 男 | 68 | 2016-09-19至今 | - | 10万 | 2020-05-27 |
赵利存 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 67 | 2018-05-16至今 | - | 10万 | 2020-05-27 |
盛斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-06-06至今 | 0.00 | - | 2020-05-27 |
王宇 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 69 | 2016-09-19至今 | 0.00 | - | 2020-05-27 |
赵晓伟 | 监事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-09-19至今 | - | - | 2020-05-27 |
郑立军 | 职工监事 | 高中 | 男 | 60 | 2016-09-19至今 | - | - | 2020-04-29 |
王立行 | 副总经理 | 高中 | 男 | 43 | 2020-08-21至今 | - | - | 2020-08-21 |
评论