广东东实环境股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊彩虹 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 52 | 2022-03-01至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
黄祖斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-12-21至2025-09-14 | - | - | 2023-12-25 |
王望龙 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 32 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
官少鸣 | 独立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
潘伟斌 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
原晓华 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-12-21至2025-09-14 | - | - | 2023-12-25 |
肖万 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-09-28至2025-09-14 | - | - | 2023-10-10 |
刘清笑 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 46 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
林赛苗 | 监事 | 本科 | 女 | 43 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
姜博文 | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-09-14至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
柳建春 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 42 | 2023-01-01至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
邓勇军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2024-02-01至2025-09-14 | - | - | 2024-02-05 |
雷鸣 | 副总经理 | 博士 | 男 | 37 | 2019-05-01至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
温玮 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2022-12-07至2025-09-14 | - | - | 2023-06-05 |
评论