江苏凤凰出版传媒股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章朝阳 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-04-19至2025-05-26 | - | 3000 | 2023-04-20 |
王译萱 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-03-24至2025-05-26 | - | - | 2022-05-31 |
徐海 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2019-05-29至2025-05-26 | 113.3万 | - | 2022-05-28 |
单翔 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2016-03-23至2025-05-26 | - | 10万 | 2022-05-28 |
宋吉述 | 董事,总经理,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 55 | 2024-05-16至2025-05-26 | 98.07万 | 10万 | 2024-05-17 |
况铁梅 | 董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2023-06-27至2025-05-26 | - | - | 2023-06-28 |
温素彬 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-05-27至2025-05-26 | 12.80万 | - | 2022-05-28 |
尤劲柏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-05-27至2025-05-26 | 12.80万 | - | 2022-05-28 |
张志强 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2022-05-27至2025-05-26 | 12.80万 | - | 2022-05-28 |
汪进元 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2022-05-27至2025-05-26 | 12.80万 | - | 2022-05-28 |
周建军 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-07-23至2025-05-26 | - | - | 2022-05-28 |
钱亮 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2021-02-05至2025-05-26 | - | - | 2022-05-31 |
李澜 | 监事 | 硕士 | 女 | 49 | 2019-05-29至2025-05-26 | - | - | 2022-05-28 |
杨义来 | 职工监事 | - | 男 | 55 | 2022-03-29至2025-05-26 | 90.93万 | - | 2022-05-31 |
陈敏 | 财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2023-12-18至2025-05-26 | 71.96万 | - | 2023-12-19 |
胡晓东 | 副总经理 | - | 男 | 54 | 2019-05-30至2025-05-26 | 96.28万 | - | 2022-05-31 |
袁楠 | 副总经理 | 博士 | 女 | 50 | 2023-12-18至2025-05-26 | 83.09万 | - | 2023-12-19 |
秦俊俊 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-12-18至2025-05-26 | 91.93万 | - | 2023-12-19 |
评论