北京空港科技园区股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩剑 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-02-28至今 | 0.00 | - | 2022-03-01 |
郭向宇 | 副董事长,董事 | 硕士 | 女 | 40 | 2021-08-11至今 | 0.00 | - | 2021-08-12 |
陈文松 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-08-11至今 | 0.00 | - | 2021-08-12 |
张小军 | 独立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-12-28至今 | 5.950万 | - | 2022-12-29 |
周清杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-05-07至今 | 5.950万 | - | 2021-05-08 |
谢思敏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2021-05-07至今 | 5.950万 | - | 2021-05-08 |
张政 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2022-02-28至今 | 0.00 | - | 2022-03-01 |
焦晓晶 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2020-06-16至今 | 0.00 | - | 2020-06-17 |
薛静 | 监事 | 本科 | 女 | 42 | 2019-05-15至今 | 20.32万 | 3900 | 2020-06-17 |
杜文武 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2020-06-12至今 | 21.72万 | - | 2020-06-13 |
宋海洋 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-09-29至今 | 18.03万 | - | 2021-09-30 |
姚仁杰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-08-27至今 | 18.12万 | - | 2020-08-28 |
柳彬 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-08-02至今 | 21.34万 | - | 2023-08-03 |
评论