广东久量股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓楚光 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2018-12-03至2025-01-25 | 61.00万 | 4920万 | 2022-01-26 |
陈一华 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2021-12-31至2025-01-25 | 42.39万 | - | 2022-01-26 |
鲍恩忠 | 独立董事 | 大专 | 男 | 55 | 2021-12-31至2025-01-25 | 7.800万 | - | 2022-01-26 |
范海峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-12-31至2025-01-25 | 7.800万 | - | 2022-01-26 |
罗顺均 | 独立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2021-12-31至2025-01-25 | 7.800万 | - | 2022-01-26 |
郭少燕 | 董事 | 高中 | 女 | 51 | 2018-11-28至2025-01-25 | 44.23万 | 2386万 | 2022-01-26 |
马少星 | 董事 | 大专 | 男 | 42 | 2018-11-28至2025-01-25 | 38.38万 | - | 2022-01-26 |
袁乐才 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2018-11-28至2025-01-25 | 25.36万 | - | 2022-01-26 |
周志明 | 监事 | 大专 | 男 | 32 | 2021-12-31至2025-01-25 | 17.33万 | - | 2022-01-26 |
王晓玲 | 职工监事 | 高中 | 女 | 33 | 2021-12-31至2025-01-25 | 7.390万 | - | 2022-01-26 |
李侨 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2018-12-03至2025-01-25 | 41.99万 | - | 2022-01-26 |
马锦彬 | 副总经理 | 高中 | 男 | 47 | 2018-12-03至2025-01-25 | 40.76万 | - | 2022-01-26 |
蒋国庆 | 副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2018-12-03至2025-01-25 | 41.40万 | - | 2022-01-26 |
评论