福建紫天传媒科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋庆 | 董事长,董事 | - | 男 | 53 | 2024-01-02 至 2027-01-01 | - | - | 2024-04-20 |
郭敏 | 董事 | 硕士 | 女 | 36 | 2017-12-08 至 2027-01-01 | 36.00万 | - | 2024-01-02 |
孟繁锋 | 独立董事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-01-02 至 2027-01-01 | - | - | 2024-01-02 |
汪速 | 独立董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-03-30 至 2027-01-01 | 18.00万 | - | 2024-01-02 |
李琳 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 45 | 2024-01-02 至 2027-01-01 | - | - | 2024-01-02 |
钟晓永 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-01-02 至 2027-01-01 | - | - | 2024-01-02 |
张轩哲 | 董事 | - | 男 | 35 | 2022-07-13 至 2027-01-01 | 20.00万 | - | 2024-01-02 |
吴建锋 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 55 | 2012-09-13 至 2027-01-01 | 14.48万 | - | 2024-01-02 |
李刚 | 监事 | 大专 | 男 | 50 | 2020-03-30 至 2027-01-01 | 12.00万 | - | 2024-01-02 |
丁玉兰 | 职工监事 | 大专 | 女 | 51 | 2011-01-06 至 2027-01-01 | 13.20万 | - | 2023-12-15 |
李想 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-03-30 至 2027-01-01 | 40.30万 | - | 2024-01-02 |
评论