榆林宇恒建筑设计股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张虎 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 33 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | 700万 | 2024-03-19 |
马培川 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 41 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
王雨薇 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 42 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
张登兵 | 董事 | 初中 | 男 | 68 | 2021-06-01至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
钟三均 | 董事 | 初中 | 男 | 49 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
张倩倩 | 监事会主席 | 小学 | 女 | 58 | 2022-02-13至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
庞双阳 | 监事 | 大专 | 男 | 29 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | - | 2024-03-19 |
巩译阳 | 职工监事 | 大专 | 男 | 28 | 2021-01-07至2027-03-14 | - | - | 2024-02-27 |
评论