中核凯利深圳核能服务股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于冰 | 董事长,董事 | - | 男 | 41 | 2022-04-07 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
朱志勇 | 董事,总经理 | - | 男 | 57 | 2022-04-07 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
王宇 | 董事 | - | 男 | 36 | 2024-01-15 至 2025-04-06 | - | - | 2024-01-17 |
闫玉玲 | 董事 | - | 女 | 43 | 2024-01-15 至 2025-04-06 | - | - | 2024-01-17 |
刘勇 | 董事 | - | 男 | 40 | 2022-04-07 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
赵金亮 | 监事会主席 | - | 男 | 56 | 2024-01-15 至 2025-04-06 | - | - | 2024-01-17 |
龙靖 | 监事 | 本科 | 女 | 48 | 2019-03-22 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
唐文杰 | 职工监事 | - | 男 | 35 | 2022-04-07 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-07 |
陈平 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 39 | 2019-03-22 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
周鸣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2023-08-07 至 2025-04-06 | - | - | 2023-08-09 |
李云山 | 副总经理 | 本科 | 男 | 36 | 2023-08-07 至 2025-04-06 | - | - | 2023-08-09 |
曹忠 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2019-03-22 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
聂淼淼 | 副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2024-04-12 至 2025-04-06 | - | - | 2024-04-12 |
谭兴双 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 35 | 2021-04-07 至 2025-04-06 | - | - | 2022-04-08 |
评论