超凡知识产权服务股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母洪 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 52 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | 509.6万 | 2021-11-01 |
周洪 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
霍廷喜 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
李丙林 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
金相允 | 董事 | - | - | - | 2016-05-16至2024-10-31 | - | 5.76万 | 2021-11-01 |
王川 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
王合锋 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
洪敦福 | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2015-02-09至2024-10-31 | - | - | 2021-10-15 |
郑强 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-11-01至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
吴开磊 | 市场总监 | 硕士 | 男 | 42 | 2018-10-11至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
贺佳波 | 总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2024-03-28至2024-10-31 | - | - | 2024-03-29 |
李奉刚 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-05-11至2024-10-31 | - | - | 2021-11-01 |
评论