武汉联特科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张健 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-09-14至2026-09-13 | 49.81万 | 2743万 | 2023-09-14 |
杨现文 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-09-14至2026-09-13 | 49.81万 | 1749万 | 2023-09-14 |
吴天书 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-09-14至2026-09-13 | 52.61万 | 936.8万 | 2023-09-14 |
李林科 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-09-14至2026-09-13 | 52.61万 | 749.9万 | 2023-09-14 |
吴友宇 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2020-09-14至2026-09-13 | 8.000万 | - | 2023-09-14 |
刘华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-09-14至2026-09-13 | 8.000万 | - | 2023-09-14 |
余玉苗 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-09-14至2026-09-13 | 8.000万 | - | 2023-09-14 |
林雪枫 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-09-14至2026-09-13 | 58.62万 | - | 2023-09-14 |
王冰 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-09-14至2026-09-13 | 42.35万 | - | 2023-09-14 |
左静 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 40 | 2020-09-14至2026-09-13 | 42.57万 | - | 2023-09-14 |
李宁 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-09-14至2026-09-13 | 43.58万 | - | 2023-09-14 |
许怡 | 职工监事 | 大专 | 男 | 31 | 2020-08-30至2026-09-13 | 21.08万 | - | 2023-09-14 |
罗楠 | 财务总监 | 本科 | 女 | 42 | 2024-03-19至2026-09-13 | 11.95万 | - | 2024-03-20 |
肖明 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2024-05-16至2026-09-13 | 155.2万 | - | 2024-05-16 |
评论