宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任翔 | 董事长,董事,首席执行官 | 硕士 | 男 | 39 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | 142.5万 | - | 2024-05-10 |
张靖 | 副总裁,财务总监 | 本科 | 女 | 48 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
汪晓文 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 女 | 35 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | 37.31万 | - | 2024-05-10 |
王亚卓 | 副总裁,首席技术官 | 本科 | 男 | 40 | 2019-11-17 至 2027-05-09 | 142.5万 | - | 2024-05-10 |
闫贵忠 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
杨扬 | 董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
刘阳 | 独立董事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
李明高 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
张鹏洲 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-01-13 至 2027-05-09 | 6.000万 | - | 2024-05-10 |
张二东 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2021-11-08 至 2027-05-09 | 0.00 | - | 2024-05-10 |
王桢 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | 26.91万 | - | 2024-05-10 |
帅姗姗 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2024-05-10 至 2027-05-09 | - | - | 2024-05-10 |
张伟 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2018-02-09 至 2027-05-09 | 33.31万 | 232.9万 | 2024-04-19 |
评论