南京茂莱光学科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范浩 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 52 | 2015-05-28至2027-04-21 | 268.8万 | 180万 | 2024-04-23 |
范一 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2024-04-22至2027-04-21 | 267.9万 | 180万 | 2024-04-23 |
凌华 | 独立董事 | 博士 | 女 | 43 | 2023-09-11至2027-04-21 | 3.330万 | - | 2024-04-23 |
陆冬梅 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2023-09-11至2027-04-21 | 3.330万 | - | 2024-04-23 |
王云霞 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-09-11至2027-04-21 | 3.330万 | - | 2024-04-23 |
宋治平 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2015-05-28至2027-04-21 | 132.0万 | - | 2024-04-23 |
邹华 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2019-10-28至2027-04-21 | 0.00 | - | 2024-04-23 |
陈海燕 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2024-04-22至2027-04-21 | 37.02万 | - | 2024-04-23 |
段宇 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
汤琴慧 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-17 |
郝前进 | 财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2019-11-01至2027-04-21 | 95.81万 | - | 2024-04-23 |
杜兵强 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-04-22至2027-04-21 | 86.53万 | - | 2024-04-23 |
评论