上海宝信软件股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏雪松 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-07-28至2025-08-01 | 204.4万 | 119.6万 | 2022-08-03 |
王剑虎 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-03-26至2025-08-01 | 174.9万 | 42.51万 | 2022-08-03 |
孙志祥 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 57 | 2023-05-26至2025-08-01 | 10.50万 | - | 2023-05-27 |
于伟霞 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2023-05-26至2025-08-01 | 10.50万 | - | 2023-05-27 |
苏勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2019-06-12至2025-08-01 | 18.00万 | - | 2022-08-03 |
谢力 | 董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2022-08-02至2025-08-01 | 3.500万 | - | 2022-08-03 |
蒋立诚 | 董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2022-08-02至2025-08-01 | 2.250万 | - | 2022-08-03 |
王成然 | 董事 | 本科 | 男 | 65 | 2022-08-02至2025-08-01 | 2.250万 | - | 2022-08-03 |
程林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-08-02至2025-08-01 | 18.00万 | - | 2022-08-03 |
白云霞 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2022-08-02至2025-08-01 | 18.00万 | - | 2022-08-03 |
张卫东 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2022-08-02至2025-08-01 | 18.00万 | - | 2022-08-03 |
蒋育翔 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 56 | 2021-06-16至2025-08-01 | - | - | 2022-08-03 |
万洪 | 监事 | 硕士 | 女 | 58 | 2020-10-13至2025-08-01 | - | - | 2022-08-03 |
张洋 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-08-02至2025-08-01 | 60.85万 | - | 2022-08-03 |
吕子男 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 50 | 2016-04-26至2025-08-01 | 164.8万 | 36.96万 | 2022-08-03 |
梁越永 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2021-10-28至2025-08-01 | 98.54万 | 16.97万 | 2022-08-03 |
黄颖雷 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-08-17至2025-08-01 | 90.82万 | 25.26万 | 2023-08-19 |
陈健 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2010-10-27至2025-08-01 | 156.8万 | 44.44万 | 2022-08-03 |
宋世炜 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2019-09-27至2025-08-01 | 106.0万 | 23.66万 | 2022-08-03 |
评论