北京递蓝科软件股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王刚 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-08-22至2027-04-09 | - | 167.5万 | 2024-04-12 |
徐征 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-09-03至2027-04-09 | - | - | 2024-04-12 |
马轶 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2016-11-15至2027-04-09 | - | 11.42万 | 2024-04-12 |
毛志鹏 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2016-10-12至2027-04-09 | - | 5.42万 | 2024-04-12 |
陆宾业 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 56 | 2024-04-10至2027-04-09 | - | 47.5万 | 2024-04-12 |
杨盛楠 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 38 | 2024-04-10至2027-04-09 | - | 5.17万 | 2024-04-12 |
冯茹 | 监事 | 本科 | 女 | 39 | 2023-07-21至2027-04-09 | - | - | 2024-04-12 |
刘鹏 | 职工监事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-05-13至2027-04-09 | - | - | 2024-04-12 |
王晓波 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 46 | 2015-05-18至2027-04-09 | - | - | 2024-04-12 |
评论