电光防爆科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石晓霞 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 57 | 2019-08-21至2025-08-18 | 85.00万 | 325.9万 | 2022-08-20 |
石向才 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 53 | 2013-07-04至2025-08-18 | 95.00万 | 1814万 | 2022-08-20 |
曹汉君 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 67 | 2013-07-04至2025-08-18 | 95.00万 | - | 2022-08-20 |
何成锋 | 董事,副总裁 | 大专 | 男 | 46 | 2019-08-21至2025-08-18 | 89.00万 | - | 2022-08-20 |
叶忠松 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 44 | 2013-07-04至2025-08-18 | 85.00万 | - | 2022-08-20 |
杨涛 | 副总裁 | 本科 | 男 | 39 | 2019-08-21至2025-08-18 | 50.00万 | - | 2022-08-20 |
施鹏 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2019-08-21至2025-08-18 | 32.00万 | - | 2022-08-20 |
田永顺 | 独立董事 | 本科 | 男 | 63 | 2022-08-19至2025-08-18 | 7.200万 | - | 2022-08-20 |
吴凤陶 | 独立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2022-08-19至2025-08-18 | 7.200万 | - | 2022-08-20 |
娄亦捷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-08-19至2025-08-18 | 7.200万 | - | 2022-08-20 |
徐芳艳 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 42 | 2013-07-08至2025-08-18 | 28.00万 | - | 2022-08-20 |
冯小英 | 监事 | 大专 | 女 | 37 | 2022-08-19至2025-08-18 | 25.01万 | - | 2022-08-20 |
王燕丹 | 职工监事 | 大专 | 女 | 43 | 2016-07-14至2025-08-18 | 14.37万 | - | 2022-08-20 |
陈爱微 | 财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2017-12-06至2025-08-18 | 45.00万 | - | 2022-08-20 |
评论