上海睿通机器人自动化股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅华贵 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | - | 2022-06-01 |
谢苗苗 | 董事 | 大专 | 女 | 40 | 2020-10-13至2025-05-31 | - | - | 2022-06-01 |
胡邦惠 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 高中 | 女 | 48 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | 156.1万 | 2022-06-01 |
李山群 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 44 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | - | 2022-06-01 |
顾引奇 | 董事 | - | 男 | 47 | 2019-05-14至2025-05-31 | 0.00 | 139.2万 | 2022-06-01 |
毛有天 | 监事会主席 | 初中 | 男 | 43 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | - | 2022-06-01 |
林柏彰 | 监事 | 高中 | 男 | 56 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | - | 2022-06-01 |
熊义明 | 职工监事 | 大专 | 男 | 39 | 2016-03-27至2025-05-31 | - | - | 2022-05-16 |
评论