苏州智能交通信息科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芮建秋 | 董事长,董事 | - | 男 | 41 | 2019-01-18至2025-02-07 | - | - | 2022-02-09 |
戴文珏 | 职工董事 | - | 女 | 38 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-04-11 |
徐汉江 | 董事 | - | 男 | 38 | 2022-08-12至2025-02-07 | - | - | 2022-08-12 |
陈宏 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2019-01-18至2025-02-07 | - | - | 2022-02-09 |
袁希一 | 董事 | - | 男 | 44 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-05-13 |
卢敏敏 | 董事 | - | 女 | 30 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-05-13 |
郭一 | 董事 | - | 男 | 44 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-05-13 |
刘陈毅 | 监事会主席 | - | 男 | 44 | 2024-05-17至2025-02-07 | - | - | 2024-05-21 |
纪昌秀 | 监事 | - | 女 | 37 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-05-13 |
沃菡菁 | 职工监事 | - | 女 | 42 | 2024-05-10至2025-02-07 | - | - | 2024-04-11 |
徐珑 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 60 | 2016-02-18至2025-02-07 | - | - | 2022-02-09 |
刘俊 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2020-12-25至2025-02-07 | - | - | 2022-02-09 |
评论
苏州朝阳智能科技股份有限公司
苏州朝阳智能科技股份有限公司(曾用名:苏州朝阳智能科技有限公司),成立于2004年,位于江苏省苏州市,是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业。企业注册资本1676.7万人民币,超过了96%的
苏州朝阳智能科技股份有限公司
0
苏州不同凡响信息科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件销售;软件开发;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;广告制作;广告发布;广告设计
苏州不同凡响信息科技股份有限公司
0
苏州盛景信息科技股份有限公司
苏州盛景信息科技股份有限公司(曾用名:苏州盛景数字技术服务有限公司),成立于2008年,位于江苏省苏州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2800万人民币,超过了98%的江苏省
苏州盛景信息科技股份有限公司
0
山东星志智能交通科技股份有限公司
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;智能控制系统集成;交通
山东星志智能交通科技股份有限公司
0
苏州贝昂智能科技股份有限公司
许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:家用电器研发;信息技术咨询服务;家用电器制造;家用电器销售;家
苏州贝昂智能科技股份有限公司
0