勤邦生物科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何方洋 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
王兆芹 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 48 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
刘祖悦 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-08-17至今 | 0.00 | - | 2015-12-14 |
何国书 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
万宇平 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
冯才伟 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 46 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
杨根海 | 监事 | 硕士 | 男 | 65 | 2015-08-17至今 | 0.00 | - | 2015-12-14 |
何成 | 监事 | 大专 | 男 | 58 | 2015-08-17至今 | - | - | 2015-12-14 |
赵华楠 | 财务总监 | - | - | - | 2017-08-23至今 | - | - | 2017-08-24 |
评论