北京信维科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘云龙 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 53 | 2011-05-20至2026-05-24 | - | 1332万 | 2023-05-25 |
魏钧 | 董事,副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 59 | 2008-03-19至2026-05-24 | - | 160万 | 2023-05-25 |
王伟 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 51 | 2017-05-26至2026-05-24 | - | - | 2023-05-25 |
朱玉章 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2017-11-20至2026-05-24 | - | 8万 | 2023-05-25 |
胡绍华 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | 75万 | 2023-05-25 |
朱培林 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 45 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | 14万 | 2023-05-25 |
李云 | 监事 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | 5万 | 2023-05-25 |
李威 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | 25万 | 2023-05-09 |
倪静洁 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 56 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | - | 2023-05-25 |
评论
北京星和众维科技股份有限公司
统一社会信用代码91110302MA00F2EA5R法定代表人汪为健注册资本200万人民币成立日期2017-05-23企业类型其他股份有限公司(非上市)登记状态存续工商注册号1103020235558
北京星和众维科技股份有限公司
0
浙江图维科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;仪器仪表制造;电子测量仪器制造;仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口;计算机系统服务;信息系统集成服务
浙江图维科技股份有限公司
0
长春汇维科技股份有限公司
长春汇维科技股份有限公司(曾用名:长春汇维科技发展有限公司),成立于2005年,位于吉林省长春市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本2600万人民币,超过了94%的吉林省同行,实缴资本
长春汇维科技股份有限公司
0
东莞市汉维科技股份有限公司
东莞市汉维科技股份有限公司(曾用名:东莞市汉维新材料科技有限公司),成立于2008年,汉维科技成员,位于广东省东莞市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本10730.1334万
东莞市汉维科技股份有限公司
0
武汉易维科技股份有限公司
武汉易维科技股份有限公司(曾用名:武汉易维软件系统工程有限公司),成立于2005年,易维科技成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本7034.363万人民币,超
武汉易维科技股份有限公司
0
阳光智维科技股份有限公司
统一社会信用代码91340100MA2NEU9A9E法定代表人汪俊注册资本9881.5万人民币成立日期2017-03-08企业类型其他股份有限公司(非上市)登记状态存续工商注册号34019100011
阳光智维科技股份有限公司
0