力合科技(湖南)股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹雄伟 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-11-09至2026-11-08 | 86.64万 | 81万 | 2023-11-09 |
文立群 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-11-09至2026-11-08 | 82.95万 | 45万 | 2023-11-09 |
熊永生 | 董事 | 硕士 | 男 | 37 | 2023-01-09至2026-11-08 | 0.00 | - | 2023-11-09 |
侯亮 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-10-30至2026-11-08 | 68.84万 | 40万 | 2023-11-09 |
蒋星睿 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2020-10-30至2026-11-08 | 10.00万 | - | 2023-11-09 |
贺军华 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-11-09至2026-11-08 | 9.160万 | 9万 | 2023-11-09 |
马虹 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-11-09至2026-11-08 | 8.710万 | - | 2023-11-09 |
贺勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-11-21至2026-11-08 | 1.670万 | - | 2023-11-21 |
陈志平 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2023-01-09至2026-11-08 | 1.670万 | - | 2023-11-09 |
邹慧 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2020-10-30至2026-11-08 | 17.28万 | 10万 | 2023-11-09 |
李安强 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-09-17至2026-11-08 | 26.54万 | 20万 | 2023-11-09 |
周志钢 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2017-11-19至2026-11-08 | 13.15万 | - | 2023-11-09 |
易小燕 | 财务总监 | 本科 | 女 | 48 | 2017-11-19至2026-11-08 | 64.36万 | 10万 | 2023-11-09 |
蒙良庆 | 副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2021-09-24至2026-11-08 | 76.48万 | 24万 | 2023-11-09 |
郭珍 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 37 | 2019-11-15至2026-11-08 | 77.53万 | 18万 | 2023-11-09 |
周来宾 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-04-27至2026-11-08 | 76.74万 | 40万 | 2023-11-09 |
张辉 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-04-27至2026-11-08 | 74.83万 | 20万 | 2023-11-09 |
评论
力合科技LIHERO
力合科技成立于1997年,总部位于长沙高新技术产业开发区,2019年11月在深交所创业板上市(股票代码:300800)。公司是一家专业从事生态环境安全、水利水务、工业过程控制、自动化监测仪器仪表研发制
力合科技LIHERO
0
湖南力本农业装备股份有限公司
农业机械、环保设备的生产;机械化农业及园艺机具、农林牧渔专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能装备的制造;果蔬加工设备、物联网技术的研发;智能装备、环保设备的销售;应用软件的开发;移动互联网研发和维
湖南力本农业装备股份有限公司
0
深圳市力合微电子股份有限公司
深圳市力合微电子股份有限公司(曾用名:深圳市力合微电子有限公司),成立于2002年,深圳清研成员,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本10057.077万人民币,
深圳市力合微电子股份有限公司
0