北京合力思腾科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘水 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2011-09-05至2027-05-21 | - | 1839万 | 2024-05-22 |
田禾 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2018-05-15至2027-05-21 | - | 600.1万 | 2024-05-22 |
王秀清 | 董事 | 本科 | 男 | 69 | 2011-09-05至2027-05-21 | 0.00 | 271.9万 | 2024-05-22 |
徐玉杰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2021-05-25至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
卫光兰 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2020-08-27至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
孙亮 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2021-05-25至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
陈晓娟 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2021-05-25至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
李铁成 | 监事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-05-17至2027-05-21 | - | 184.2万 | 2024-05-22 |
仲颖 | 副总经理,财务总监 | 大专 | 女 | 50 | 2021-05-25至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
梁雪峰 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2018-05-15至2027-05-21 | - | 83.73万 | 2024-05-22 |
评论