立讯精密工业股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王来春 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 57 | 2009-02-22至今 | 200.0万 | - | 2021-05-22 |
王来胜 | 副董事长,董事 | - | 男 | 60 | 2009-02-22至今 | 150.0万 | 1579万 | 2021-05-22 |
李伟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2021-05-18至今 | 116.5万 | 101.4万 | 2021-05-22 |
王涛 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2021-05-18至今 | 144.6万 | 150万 | 2021-05-22 |
刘中华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2021-05-18至今 | 16.00万 | - | 2021-05-19 |
宋宇红 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2021-05-18至今 | 16.00万 | - | 2021-05-19 |
张英 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2018-05-22至今 | 16.00万 | - | 2021-05-19 |
夏艳容 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2017-12-19至今 | 74.10万 | - | 2021-05-22 |
莫荣英 | 监事 | - | 女 | 44 | 2018-05-22至今 | 80.13万 | - | 2021-05-19 |
易佩赞 | 职工监事 | - | 女 | 39 | 2009-02-22至今 | 12.92万 | - | 2021-04-21 |
李斌 | 首席运营官 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-07-17至今 | - | 331.2万 | 2020-07-18 |
吴天送 | 财务总监 | 本科 | 男 | 54 | 2019-04-15至今 | 193.8万 | 120万 | 2021-05-22 |
黄大伟 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2018-01-08至今 | 136.3万 | 109.8万 | 2021-05-22 |
评论
江苏立万精密工业股份有限公司
江苏立万精密工业股份有限公司(曾用名:江苏立万精密工业有限公司),成立于2000年,立万精工成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本3878万人民币,超过了94%的江苏省
江苏立万精密工业股份有限公司
0
新立讯科技集团股份有限公司
别称南京新立讯电器有限责任公司地址江苏省/南京市/雨花台区/铁心桥街道/安德门大街57号7幢8楼801810室股东信息对外投资12个历史对外投资3个公司名称新立讯科技股份有限公司上市状态终止上市股票类
新立讯科技集团股份有限公司
0
深圳立讯检测股份有限公司
深圳立讯检测股份有限公司(曾用名:深圳市立讯产品技术服务有限公司),成立于2004年,立讯检测成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本1800.06
深圳立讯检测股份有限公司
0
科立讯通信股份有限公司
一般经营项目是:警用通信设备、防爆通信设备、无线电检测设备、无线电通讯器材、矿用对讲机、手机及上述设备配件、嵌入式软件的开发、销售及技术服务;系统通信软件、计算机软件的开发、销售、咨询和技术服务;通信
科立讯通信股份有限公司
0
山东松铝精密工业股份有限公司
山东松铝精密工业股份有限公司(曾用名:山东松竹铝业股份有限公司),成立于2007年,松竹铝业成员,位于山东省淄博市,是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本2900万人民币,超过了
山东松铝精密工业股份有限公司
0