广州凌玮科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡颖妮 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2007-06-14至2025-02-16 | 80.49万 | 5075万 | 2023-01-31 |
李伯侨 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2020-06-15至2025-02-16 | 6.000万 | - | 2023-01-31 |
白荣巅 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-06-15至2025-02-16 | 6.000万 | - | 2023-01-31 |
张崇岷 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-08-15至2025-02-16 | 6.000万 | - | 2023-01-31 |
彭智花 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2016-01-15至2025-02-16 | 32.58万 | 10万 | 2023-01-31 |
洪海 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2016-01-15至2025-02-16 | 66.41万 | 120万 | 2023-01-31 |
吴月平 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2023-09-11至2025-02-16 | 33.52万 | - | 2023-09-12 |
胡巍 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2023-09-22至2025-02-16 | 33.55万 | - | 2023-09-23 |
刘婉莹 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2020-06-15至2025-02-16 | 56.83万 | - | 2023-01-31 |
邹建雄 | 职工监事 | 大专 | 男 | 48 | 2023-08-24至2025-02-16 | 19.79万 | - | 2023-08-25 |
肖正业 | 财务总监 | 本科 | 男 | 34 | 2023-04-27至2025-02-16 | 24.06万 | - | 2023-04-28 |
廖辉辉 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-04-27至2025-02-16 | 34.65万 | - | 2023-04-28 |
评论
广州凌玮科技股份有限公司
广州凌玮科技股份有限公司(曾用名:广州凌玮科技集团有限公司),成立于2007年,凌玮科技成员,位于广东省广州市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本10847.2091万人民币,超
广州凌玮科技股份有限公司
0
广州玮莱房屋建筑有限公司
建筑钢结构、预制构件工程安装服务;房屋建筑工程施工;工程勘察设计;建筑材料设计、咨询服务;钢结构销售;五金零售;建材、装饰材料批发;五金产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;预制建筑物
广州玮莱房屋建筑有限公司
0
广州丝玮琦服饰有限公司
服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;电子产品销售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;办公
广州丝玮琦服饰有限公司
0
广州凌威食品有限公司
预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;乳制品零售;饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);糖果、巧克力制造;乳制品制造;其他调味品、发酵制品制造;水果和坚果加工;货物进出口(专营专控商品除外);
广州凌威食品有限公司
0