肖翛在外任职的公司
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
天舟文化股份有限公司 | 董事 | - | 83533.9343万人民币 | 2003-8-18 | 存续 |
长沙鸿发印务实业有限公司 | 董事 | - | 1800万人民币 | 1999-4-5 0 | 存续 |
湖南天能电机制造有限公司 | 董事 | - | 1050万人民币 | 2001-1-19 | 存续 |
湖南跃尚传媒有限公司 | 执行董事,经理 | - | 1000万人民币 | 2023-11-7 | 存续 |
长沙天舟文化科技有限公司 | 执行董事,经理 | 15% | 1000万人民币 | 2023-4-18 | 存续 |
湖南天舟教育科技有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 1000万人民币 | 2020-11-2 | 存续 |
湖南磐鸿置业有限公司 | 董事 | 12.5% | 800万人民币 | 2004-3-9 0 | 存续 |
湖南天鸿致远文化发展有限公司 | 董事长 | - | 200万人民币 | 2013-12-16 | 存续 |
湖南天鸿投资集团有限公司 | 董事 | - | 22000万人民币 | 2002-2-4 0 | 注销 |
长沙鸿远建筑材料有限公司 | 董事 | - | 2000万人民币 | 2002-12-4 | 注销 |
长沙裕源农业开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 20% | 100万人民币 | 2017-7-14 | 注销 |
评论
池州市九华山肖坑有机茶有限责任公司
茶叶(绿茶)制造、销售,农副产品购销,茶制品、山野菜系列产品开发、销售,茶艺表演。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
池州市九华山肖坑有机茶有限责任公司
0
肖立红
人物履历
1996年10月至2004年9月,历任国家外汇管理局管理检查司经常项目处副处长、非贸易外汇管理处副处长、经常项目管理司业务监管处处长;
2004年9月至2014年4月,任国家外汇管理局经常项目管理司副司长(期间曾于2011年7月至2012年7月任中国建设银行北京分行副行长、党委委员
肖立红
0
广州鼎的服饰有限责任公司
纺织品、针织品及原料批发;服装批发;服装辅料批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;箱、包批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);纺织品及针织品零售;服装零售;服装辅料
广州鼎的服饰有限责任公司
0