宁波建工股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周孝棠 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-08-31至2025-11-14 | - | - | 2023-09-01 |
徐文卫 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2019-11-18至2025-11-14 | 156.8万 | 600万 | 2022-11-16 |
陈静 | 董事 | 硕士 | 女 | 48 | 2019-11-18至2025-11-14 | 152.7万 | - | 2022-11-16 |
吴植勇 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 46 | 2019-11-18至2025-11-14 | 68.00万 | - | 2022-11-16 |
黄惠琴 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2019-11-18至2025-11-14 | 10.00万 | - | 2022-11-16 |
蔡先凤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2019-11-18至2025-11-14 | 10.00万 | - | 2022-11-16 |
陈国斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-11-15至2025-11-14 | - | - | 2022-11-16 |
龚韬 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-11-15至2025-11-14 | 121.8万 | - | 2022-11-16 |
谢伟民 | 独立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2024-05-08至2025-11-14 | - | - | 2024-05-09 |
吴文奎 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-11-18至2025-11-14 | 154.4万 | - | 2022-11-16 |
张艳 | 监事 | 硕士 | 女 | 49 | 2019-11-18至2025-11-14 | - | - | 2022-11-16 |
钟燕燕 | 监事 | 本科 | 女 | 49 | 2020-09-14至2025-11-14 | - | - | 2022-11-16 |
王磊 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2019-11-14至2025-11-14 | 116.8万 | - | 2022-11-16 |
于春水 | 职工监事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-11-15至2025-11-14 | 67.67万 | - | 2022-11-16 |
李长春 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2008-12-18至2025-11-14 | 125.5万 | 231万 | 2022-11-16 |
评论
山东建工股份有限公司
新型建筑材料及构件的研制、生产加工(限分支机构经营)、销售、安装;建筑机械租赁;房屋建筑工程、市政公用工程、、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东建工股份有限公司
0
高创建工股份有限公司
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计
高创建工股份有限公司
0
山东新城建工股份有限公司
山东新城建工股份有限公司,成立于1994年,山东新城成员,位于山东省淄博市,是一家以从事房屋建筑业为主的企业。企业注册资本30116万人民币,超过了99%的山东省同行,实缴资本30116万人民币。
山东新城建工股份有限公司
0
广东建工环保股份有限公司
广东建工环保股份有限公司(曾用名:东莞市黄江合路建工水务有限公司),成立于2004年,东莞市邦诚成员,位于广东省东莞市,是一家以从事水的生产和供应业为主的企业。企业注册资本3970万人民币,超过了90
广东建工环保股份有限公司
0