南京多禾互娱科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱晓寅 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-02-14至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
朱翔 | 董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2016-05-23至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
张建宇 | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2022-02-11至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
朱根顺 | 董事 | 大专 | 男 | 66 | 2022-02-11至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
万秋红 | 董事 | 博士 | 女 | 48 | 2022-02-11至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
夏悦 | 监事 | 大专 | 女 | 34 | 2024-05-24至2025-02-10 | - | - | 2024-05-24 |
金露露 | 监事 | 大专 | 女 | 36 | 2022-02-11至2024-05-24 | - | - | 2024-05-24 |
王彦淞 | 监事 | 本科 | 男 | 26 | 2022-02-11至2025-02-10 | - | - | 2022-02-14 |
周浩云 | 职工监事 | 大专 | 男 | 27 | 2020-02-18至2025-02-10 | - | - | 2022-01-24 |
李杰 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 37 | 2024-04-28至2025-02-10 | - | - | 2024-04-29 |
评论