北京首信科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫治国 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-03-29至2025-03-28 | 0.00 | - | 2022-03-30 |
李学春 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2015-09-15至2025-03-28 | - | 378.9万 | 2022-03-30 |
闫红 | 董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2015-09-15至2025-03-28 | 0.00 | - | 2022-03-30 |
张军花 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2022-03-29至2025-03-28 | - | 158.7万 | 2023-05-25 |
梁渝 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2023-04-17至2025-03-28 | - | - | 2023-04-18 |
尤东辉 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-04-02至2025-03-28 | 0.00 | - | 2022-04-06 |
王海燕 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-03-29至2025-03-28 | - | - | 2022-03-30 |
杨千秋 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2015-09-15至2025-03-28 | - | - | 2022-03-11 |
肖兰芳 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 45 | 2022-06-21至2025-03-28 | - | - | 2022-06-22 |
谭立彦 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-09-28至2025-03-28 | - | 82.89万 | 2022-03-30 |
董芸 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 50 | 2015-09-28至2025-03-28 | - | 94.74万 | 2022-03-30 |
陈涛 | 副总经理 | - | 男 | 48 | 2017-04-19至2025-03-28 | - | 19.46万 | 2022-03-30 |
夏天刚 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-05-24至2025-03-28 | - | - | 2023-05-25 |
林锋 | 总工程师 | - | 男 | 44 | 2017-04-19至2025-03-28 | - | 9.711万 | 2022-03-30 |
评论