浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何永定 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 56 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | 2387万 | 2023-03-07 |
夏伟 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-11-01 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
王建平 | 董事 | 大专 | 男 | 39 | 2020-09-01 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
唐京 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
邓小琼 | 董事 | 大专 | 女 | 65 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
韩青 | 监事会主席 | 高中 | 女 | 62 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
王献桔 | 监事 | 中专 | 女 | 52 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
周文静 | 监事 | 初中 | 女 | 53 | 2019-12-06 至 2026-01-04 | - | - | 2023-01-05 |
评论