广州航新航空科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王磊 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-01-10至2025-01-24 | - | - | 2024-01-10 |
余厚蜀 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-06-21至2025-01-24 | 150.0万 | - | 2022-01-25 |
谭跃 | 独立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2021-06-21至2025-01-24 | 8.000万 | - | 2022-01-25 |
唐明琴 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 61 | 2021-06-21至2025-01-24 | 8.000万 | - | 2022-01-25 |
冯秋菊 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2024-04-18至2025-01-24 | - | - | 2024-04-18 |
李伯韬 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-05-19至2025-01-24 | 103.0万 | - | 2023-05-19 |
苏影 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2023-10-30至2025-01-24 | 1.390万 | - | 2023-10-30 |
张启辉 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 46 | 2023-10-30至2025-01-24 | 6.580万 | - | 2023-10-30 |
段海军 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-05-19至2025-01-24 | 7.430万 | - | 2023-05-19 |
王剑 | 职工监事 | 本科 | 男 | 44 | 2017-12-11至2025-01-24 | 49.29万 | 1617 | 2022-01-25 |
曹秉安 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 38 | 2024-02-04至2025-01-24 | - | - | 2024-02-05 |
王寿钦 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-01-25至2025-01-24 | 76.55万 | 8.825万 | 2022-01-25 |
李华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-01-25至2025-01-24 | 99.48万 | 10.33万 | 2022-01-25 |
胡珺 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 42 | 2019-01-25至2025-01-24 | 69.49万 | - | 2022-01-25 |
评论
广州航新航空技术有限公司
统一社会信用代码91440101MA59N5LW9L法定代表人王寿钦注册资本5000万人民币元成立日期2017-05-22企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续工商注册号440108000187
广州航新航空技术有限公司
0
西安兴航航空科技股份有限公司
统一社会信用代码91610137578447968F法定代表人徐科注册资本5439.0208万人民币成立日期2011-09-09企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模100-499人
西安兴航航空科技股份有限公司
0
天津航新航空科技有限公司
统一社会信用代码91120116697406085D法定代表人王寿钦注册资本3000万人民币成立日期2009-10-26企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号120
天津航新航空科技有限公司
0
广州航新电子有限公司
统一社会信用代码91440101618479498L法定代表人张勇注册资本5000万人民币成立日期1997-08-08企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模500-999人登记状态存续工商注册号44
广州航新电子有限公司
0
西安鹰之航航空科技股份有限公司
西安鹰之航航空科技股份有限公司(曾用名:西安鹰之航航空科技有限公司),成立于2010年,鹰之航成员,位于陕西省西安市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本15327.7777万人民币,超过了99
西安鹰之航航空科技股份有限公司
0
成都航新航空装备科技有限公司
一般项目:机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;模具制造;模具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售
成都航新航空装备科技有限公司
0