联创电子科技股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾吉勇 | 董事长,董事,总裁 | 博士 | 男 | 60 | 2021-12-24至2024-12-23 | 185.0万 | 103.8万 | 2021-12-25 |
胡君剑 | 副总裁 | 本科 | 男 | 50 | 2021-12-24至2024-12-23 | 111.8万 | 41.4万 | 2021-12-25 |
汪涛 | 副总裁 | 大专 | 男 | 52 | 2021-12-24至2024-12-23 | 115.7万 | 27.4万 | 2021-12-25 |
李亮 | 副总裁 | 本科 | 男 | 42 | 2021-12-24至2024-12-23 | 93.01万 | 27.4万 | 2021-12-25 |
王卓 | 副总裁 | 博士 | 男 | 45 | 2021-12-24至2024-12-23 | 336.5万 | 26万 | 2021-12-25 |
韩勃 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-12-24至2024-12-23 | 88.93万 | - | 2021-12-25 |
陆繁荣 | 董事,常务副总裁 | 大专 | 男 | 63 | 2016-03-16至2024-12-23 | 145.4万 | 59.26万 | 2021-12-25 |
饶威 | 董事,高级副总裁 | 本科 | 男 | 48 | 2021-12-24至2024-12-23 | 123.3万 | 49.12万 | 2021-12-25 |
罗顺根 | 董事,高级副总裁 | 大专 | 男 | 54 | 2021-12-24至2024-12-23 | 138.0万 | 49.75万 | 2021-12-25 |
张启灿 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-12-24至2024-12-23 | 8.160万 | - | 2021-12-25 |
胡丽华 | 董事 | 大专 | 女 | 53 | 2023-02-15至2024-12-23 | 100.0万 | 27.4万 | 2023-02-16 |
饶立新 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2021-02-22至2024-12-23 | 8.160万 | - | 2021-12-25 |
韩盛龙 | 董事 | 本科 | 男 | 66 | 2015-12-25至2024-12-23 | 0.00 | 64.11万 | 2021-12-25 |
刘卫东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-01-10至2024-12-23 | 8.160万 | - | 2021-12-25 |
刘丹 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 51 | 2015-12-25至2024-12-23 | 109.1万 | - | 2021-12-25 |
周剑 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2015-12-25至2024-12-23 | 3.300万 | - | 2021-12-25 |
廖细平 | 职工监事 | 本科 | 男 | 45 | 2021-12-24至2024-12-23 | 71.68万 | - | 2021-12-25 |
周满珍 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 42 | 2021-12-24至2024-12-23 | 110.1万 | 26万 | 2021-12-25 |
卢国清 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 49 | 2021-12-24至2024-12-23 | 84.88万 | 38.14万 | 2021-12-25 |
评论