漱玉平民大药房连锁股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李文杰 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 62 | 2015-11-12至2024-12-15 | 90.10万 | 1.426亿 | 2021-12-16 |
秦光霞 | 董事,总裁 | 本科 | 女 | 53 | 2015-11-12至2024-12-15 | 102.8万 | 7344万 | 2021-12-16 |
隋熠 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 52 | 2022-08-24至2024-12-15 | 67.12万 | - | 2022-08-24 |
李强 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 45 | 2015-11-12至2024-12-15 | 125.8万 | - | 2021-12-16 |
张华 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2021-12-16至2024-12-15 | 70.12万 | - | 2022-05-31 |
李相杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2019-01-25至2024-12-15 | 6.000万 | - | 2021-12-16 |
杨策 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2021-12-16至2024-12-15 | 0.00 | - | 2021-12-16 |
赵振基 | 独立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-12-16至2024-12-15 | 6.000万 | - | 2021-12-16 |
晏莉 | 独立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2021-12-16至2024-12-15 | 6.000万 | - | 2021-12-16 |
李维 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 52 | 2021-12-16至2024-12-15 | 46.25万 | - | 2021-12-16 |
张恩顺 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2022-08-24至2024-12-15 | 16.34万 | - | 2022-08-24 |
孟鹏 | 职工监事 | 本科 | 女 | 48 | 2021-12-16至2024-12-15 | 43.31万 | - | 2021-12-16 |
胡钦宏 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-11-19至2024-12-15 | 42.01万 | - | 2021-12-16 |
评论
益丰大药房连锁股份有限公司
益丰大药房连锁股份有限公司(曾用名:湖南益丰大药房医药连锁有限公司),成立于2008年,宁波梅山保税港区厚信成员,位于湖南省常德市,是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本101057.9797万人
益丰大药房连锁股份有限公司
0
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司(曾用名:成都泉源堂大药房连锁有限责任公司),成立于2012年,泉源堂成员,位于四川省成都市,是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本15714.3914万人民币,超
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司
0
安徽金瑞大药房连锁股份有限公司
一般项目:半导体器件专用设备制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;家用电器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑材料销售;合成材料销售;塑料制品销售;货物进
安徽金瑞大药房连锁股份有限公司
0
长春同康大药房连锁股份有限公司
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、二类精神药品、生物制品(除疫苗)零售;通过互联网向个人消费者零售药品,网上贸易代理、货款代收业务、互联网药品信息服务、互联网药品交易服务;Ⅲ类医疗器
长春同康大药房连锁股份有限公司
0
易心堂大药房连锁股份有限公司
易心堂大药房连锁股份有限公司(曾用名:嵊州市易心堂大药房有限公司),成立于2002年,浙江美轩股权成员,位于浙江省绍兴市,是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本6454万人民币,超过了99%的浙江
易心堂大药房连锁股份有限公司
0