浙江森马服饰股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱坚强 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-01-16至2026-01-15 | 118.0万 | 3.594亿 | 2023-01-17 |
周平凡 | 副董事长,董事 | - | 男 | 56 | 2018-08-06至2026-01-15 | 117.8万 | 2.5亿 | 2023-01-17 |
徐波 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2010-06-04至2026-01-15 | 118.0万 | 2699万 | 2023-01-17 |
陈新生 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 54 | 2018-08-28至2026-01-15 | 108.0万 | 30万 | 2023-01-17 |
张宏亮 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-01-16至2026-01-15 | 108.0万 | 538.8万 | 2023-01-17 |
钟德达 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-01-16至2026-01-15 | 108.0万 | 538.8万 | 2023-01-17 |
蔡丽玲 | 独立董事 | 博士 | 女 | 44 | 2022-09-13至2026-01-15 | 10.00万 | - | 2023-01-17 |
苏文兵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-01-26至2026-01-15 | 10.00万 | - | 2023-01-17 |
刘海波 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-01-26至2026-01-15 | 10.00万 | - | 2023-01-17 |
姜捷 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 59 | 2010-06-04至2026-01-15 | 0.00 | - | 2023-01-17 |
蒋成乐 | 监事 | 本科 | 女 | 43 | 2010-09-30至2026-01-15 | 56.48万 | - | 2023-01-17 |
王兴东 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-10-18至2026-01-15 | 57.12万 | - | 2023-01-17 |
黄剑忠 | 副总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2019-04-25至2026-01-15 | 67.77万 | 1万 | 2023-01-17 |
宗惠春 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 56 | 2017-06-05至2026-01-15 | 86.40万 | - | 2023-01-17 |
评论