新疆慧尔农业集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李保强 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-06-08至今 | - | 1921万 | 2018-06-04 |
张瑞梅 | 独立董事 | 本科 | 女 | 51 | 2015-05-28至今 | - | - | 2018-06-01 |
赵锦明 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2015-05-28至今 | 0.00 | - | 2018-06-01 |
岳继生 | 董事 | 高中 | 男 | 58 | 2015-05-28至今 | - | 289.6万 | 2018-06-01 |
李保国 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2015-05-28至今 | - | 289.6万 | 2018-06-04 |
龚巧莉 | 独立董事 | - | - | - | 2016-04-20至今 | - | - | 2018-06-01 |
于建丽 | 独立董事 | 大专 | 女 | 54 | 2015-05-28至今 | - | - | 2018-06-01 |
马国强 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 54 | 2015-06-08至今 | - | - | 2018-06-04 |
陈世武 | 监事 | 初中 | 男 | 64 | 2015-05-28至今 | - | 119.9万 | 2018-06-01 |
宋海英 | 职工监事 | 中专 | 女 | 55 | 2015-05-28至今 | - | - | 2018-05-31 |
郑建玲 | 财务总监 | 大专 | 女 | 52 | 2015-06-08至今 | - | 25.2万 | 2018-06-04 |
马文新 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2015-06-08至今 | - | 25.2万 | 2018-06-04 |
杜世勇 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2015-06-08至今 | - | 25.2万 | 2018-06-04 |
评论