广东富胜实业股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李云凤 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 59 | 2016-06-15至2025-06-15 | - | 973.2万 | 2022-06-16 |
周炽斌 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 32 | 2016-06-15至2025-06-15 | - | 14.82万 | 2022-06-16 |
谢红娟 | 董事 | 大专 | 女 | 35 | 2022-06-16至2025-06-15 | - | - | 2022-06-16 |
周国珍 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 49 | 2022-10-13至2025-06-15 | - | - | 2022-10-13 |
周国松 | 董事 | 大专 | 男 | 54 | 2021-05-21至2025-06-15 | - | - | 2022-06-16 |
陈宙 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 36 | 2019-06-13至2025-06-15 | - | - | 2022-06-16 |
李志明 | 监事 | 大专 | 男 | 32 | 2020-02-06至2025-06-15 | - | - | 2022-06-16 |
曾桂兰 | 职工监事 | 高中 | 女 | 49 | 2022-10-12至2025-06-15 | - | - | 2022-10-12 |
魏正润 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 43 | 2019-06-20至2025-06-15 | - | - | 2022-06-16 |
评论