保定嘉盛光电科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邸丽梅 | 董事长,董事 | 大专 | 女 | 53 | 2015-07-15至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
李艳花 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 53 | 2021-04-19至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
张翼飞 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2015-07-15至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
周海亮 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2018-11-15至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
单涛 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2015-07-15至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
邱国英 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2021-01-18至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
闫志强 | 监事 | 大专 | 男 | 44 | 2020-11-03至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
桂特 | 监事 | 中专 | 女 | 47 | 2015-07-15至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
秦伟伟 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 39 | 2017-05-19至2024-08-17 | - | - | 2021-08-19 |
评论