宁波维科电池有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈良琴 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2016-08-20至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
黄卫钢 | 副董事长,独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-08-20至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
陈永平 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
王传宝 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
杨龙勇 | 董事 | 大专 | 男 | 68 | 2015-04-08至今 | 0.00 | 2592万 | 2015-12-29 |
杨华军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
周一君 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
吕军 | 董事 | 大专 | 男 | 60 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
陈人杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2016-08-20至今 | - | - | 2016-08-22 |
方凤琴 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 57 | 2016-08-20至今 | - | - | 2016-08-22 |
林奕专 | 监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2014-11-10至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
宋浩堂 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
丁秀才 | 财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
贲爱建 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
任家庆 | 副总经理 | - | - | - | 2016-03-30至今 | - | - | 2016-03-30 |
李新琴 | 常务副总经理 | 大专 | 女 | 53 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
李万臣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
曹长河 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2016-03-30至今 | - | - | 2016-03-30 |
评论
宁波维科丝网有限公司
宁波维科丝网有限公司(曾用名:宁波维科丝网股份有限公司),成立于2006年,维科控股集团成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事纺织业为主的企业。企业注册资本10000万人民币,超过了99%的浙江省同行,
宁波维科丝网有限公司
0
宁波维科新能源科技有限公司
许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;信息技术咨询服务;技术服务、技
宁波维科新能源科技有限公司
0
宁波科强电池有限公司
一般项目:电池制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网技术研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执
宁波科强电池有限公司
0
宁波豪生电池有限公司
许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电池制造;电池销售;包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业
宁波豪生电池有限公司
0