佛山市国星光电股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷自合 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-10-26至今 | 14.84万 | - | 2023-10-27 |
胥小平 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2022-08-29至今 | 107.0万 | - | 2022-08-30 |
魏彬 | 常务副总裁 | 硕士 | 男 | 55 | 2024-01-19至今 | - | - | 2024-01-20 |
李军政 | 副总裁,财务负责人 | 本科 | 男 | 41 | 2024-04-30至今 | - | - | 2024-05-06 |
郭豪杰 | 副总裁 | 本科 | 男 | 42 | 2024-04-30至今 | - | - | 2024-05-06 |
汤勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2020-08-24至今 | 16.00万 | - | 2020-08-25 |
李伯侨 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2020-08-24至今 | 16.00万 | - | 2020-08-25 |
饶品贵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2020-08-24至今 | 16.00万 | - | 2020-08-25 |
胡逢才 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-08-29至今 | 0.00 | - | 2022-08-30 |
张学权 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-08-29至今 | 0.00 | - | 2022-08-30 |
洪育权 | 职工董事 | 本科 | 男 | 53 | 2024-04-29至今 | - | - | 2024-05-06 |
王伟东 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 56 | 2024-05-16至今 | - | - | 2024-05-17 |
彭奋涛 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-08-29至今 | 0.00 | - | 2022-08-30 |
李国华 | 职工监事 | 本科 | 男 | 58 | 2022-09-01至今 | 73.15万 | - | 2022-09-02 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-10-28至今 | 86.14万 | - | 2021-10-30 |
评论
国星光电
成立于1969年,国内LED封装行业佼佼者,其显示器件/白光器件市场占主导地位,专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的上市企业佛山市国星光电股份有限公司(简称“国星光电”)成立于1969年
国星光电
0
国星光电NATIONSTAR
成立于1969年,国内LED封装行业佼佼者,大型LED生产制造企业,专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的高新技术企业,其显示器件/白光器件市场占主导地位,2010年在深圳证交所上市佛山市国
国星光电NATIONSTAR
0
佛山市国星半导体技术有限公司
生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品;半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得
佛山市国星半导体技术有限公司
0
国骐光电
青岛国骐光电科技有限公司致力于光学新材料的基础开发与设计应用,整合上下游光学产业链,大力拓展电视、电脑显示器、手机、车载、医疗显示、商业与民用照明等液晶显示相关领域的光学材料应用,为客户提供全系列光学
国骐光电
0