三盛智慧教育科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴德斌 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 67 | 2023-02-24 至 2025-10-16 | 0.00 | - | 2023-02-25 |
刘大成 | 董事 | 博士 | 男 | 57 | 2024-03-27 至 2025-10-16 | - | - | 2024-03-28 |
张锦贵 | 董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2023-02-24 至 2025-10-16 | 7500 | - | 2023-02-25 |
范茂春 | 独立董事 | 大专 | 男 | 57 | 2023-06-20 至 2025-10-16 | - | - | 2023-06-21 |
蒋克奇 | 独立董事 | - | 男 | 58 | 2024-04-11 至 2025-10-16 | - | - | 2024-04-12 |
刘凤民 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 59 | 2022-10-17 至 2025-10-16 | 2.300万 | - | 2022-10-18 |
董璇 | 监事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-06-20 至 2025-10-16 | - | - | 2023-06-21 |
肖玲艳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 26 | 2023-06-01 至 2025-10-16 | - | - | 2023-06-03 |
阳建平 | 副总经理,财务负责人,财务总监 | - | 男 | 56 | 2024-06-24 至 2025-10-16 | - | - | 2024-06-25 |
周俊 | 总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-09-28 至 2025-10-16 | - | - | 2023-09-29 |
杨德广 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2024-06-24 至 2025-10-16 | - | - | 2024-06-25 |
曹磊 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2020-08-24 至 2025-10-16 | 43.89万 | - | 2022-10-18 |
评论
三川智慧科技股份有限公司
企业信息
法定代表人童保华。
企业发展
2024年8月23日,三川智慧与华为云正式签署了数字化转型合作协议。华为与三川将在数字化领域展开全方位、深层次的合作。
所获荣誉
2019年7月,荣获全国模范劳动关系和谐企业。
2022年1月28日,国家发展改革委等部门关于印发2021年(
三川智慧科技股份有限公司
0
北京木马智慧教育科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学用模型及教具销售;玩具销售;文具用品零售;家具销售;日用百货销售;计算机软硬件及
北京木马智慧教育科技股份有限公司
0
山西三合盛智慧科技股份有限公司
山西三合盛智慧科技股份有限公司(曾用名:山西三合盛节能环保技术股份有限公司),成立于1996年,位于山西省太原市,是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本8785万人民币,实缴资本1200万
山西三合盛智慧科技股份有限公司
0
南京赛诚智慧教育科技股份有限公司
南京赛诚智慧教育科技股份有限公司(曾用名:南京赛诚软件有限责任公司),成立于2013年,位于江苏省南京市,是一家以从事教育为主的企业。企业注册资本969万人民币,超过了95%的江苏省同行,实缴资本96
南京赛诚智慧教育科技股份有限公司
0
上海三盛健康科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售;家具零配件销售;家具制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;燃气器
上海三盛健康科技股份有限公司
0