许昌开普检测研究院股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚致清 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 64 | 2020-08-22至2026-08-21 | 135.4万 | 1341万 | 2023-08-23 |
李亚萍 | 董事,总经理 | 博士 | 女 | 61 | 2020-08-22至2026-08-21 | 115.1万 | 914.4万 | 2023-08-23 |
曹朝阳 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2022-11-28至2026-08-21 | 8.000万 | - | 2023-08-23 |
蒋冠前 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-08-22至2026-08-21 | 0.00 | - | 2023-08-23 |
陆健 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2023-08-22至2026-08-21 | 2.880万 | - | 2023-08-23 |
刘雪莲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 47 | 2023-08-22至2026-08-21 | 0.00 | - | 2023-08-23 |
傅润炜 | 职工监事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-08-22至2026-08-21 | 30.47万 | 37.37万 | 2023-08-22 |
陈明 | 职工监事 | 本科 | 男 | 44 | 2022-04-28至2026-08-21 | 37.83万 | - | 2023-08-22 |
李国栋 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 42 | 2020-08-22至2026-08-21 | 47.45万 | - | 2023-08-23 |
张冉 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2020-08-22至2026-08-21 | 52.46万 | 54.46万 | 2023-08-23 |
贺春 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-08-22至2026-08-21 | 59.09万 | 121.1万 | 2023-08-23 |
王伟 | 副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2020-08-22至2026-08-21 | 58.66万 | 121.9万 | 2023-08-23 |
宋霞 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2020-08-22至2026-08-21 | 47.84万 | 91.92万 | 2023-08-23 |
评论
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司(曾用名:宁波明峰检验检测研究院有限公司),成立于1997年,位于浙江省宁波市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本6564.2万人民币,超过了98%的
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
0
广州普励检测技术股份有限公司
电气机械检测服务;产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);无线通信网络系统性能检测服务;电子产品检测;车辆工程的技术研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电磁屏蔽器材的研究、开
广州普励检测技术股份有限公司
0
许昌智能继电器股份有限公司
仪器仪表,智能变配用电控制保护设备,电气火灾监控设备,谐波治理及电能质量产品,节能、储能及电力电子设备,变配用电屏、台、柜、箱,楼宇自动化产品,交直流开关设备及不间断电源、防雷产品,地铁及轨道电气产品
许昌智能继电器股份有限公司
0
许昌远东传动轴股份有限公司
自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外);自营本企业生产、科研所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,自营本企业的进料
许昌远东传动轴股份有限公司
0
浙江中一检测研究院有限公司
企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码91330200790063670X法定代表人应赛霞成立日期2006-07-03注册资本3960万人民币工商注册号33021
浙江中一检测研究院有限公司
0
许昌恒源发制品股份有限公司
人发制品、假发制品、饰品及其它附属产品的生产、销售及技术服务;自营本企业自产产品的出口业务;自营本企业生产、加工、科研所需的机械设备、零配件、发制品、饰品原辅材料的进口业务;经营本企业的进料加工和“三
许昌恒源发制品股份有限公司
0