北京凯丰源信息技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛开安 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2018-12-10至2024-12-12 | - | 255万 | 2021-12-15 |
齐向军 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-01-26至2024-12-12 | - | - | 2024-01-26 |
屈宪法 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2018-12-10至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
薛开发 | 董事 | 初中 | 男 | 60 | 2018-12-10至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
徐道富 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2020-10-15至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
石玉虎 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2018-12-10至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
李明艳 | 监事 | - | 女 | 43 | 2021-12-13至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
宋文伯 | 监事 | - | 男 | 39 | 2021-12-13至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
吴杰 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 53 | 2023-04-27至2024-12-12 | - | - | 2023-04-27 |
张晓玲 | 董事会秘书 | - | 女 | 41 | 2021-12-13至2024-12-12 | - | - | 2021-12-15 |
评论